12月31日,2020年到来前夕,江苏连发6道任命,扬州、南通两市市委书记人选,以及扬州、南通、无锡、常州四市的代市长人选落定。至此,江苏13个设区市党政一把手全部到位。
夏心旻同志任扬州市委书记
省委决定:夏心旻同志任扬州市委书记,谢正义同志不再担任扬州市委书记、常委、委员职务。
2019年12月31日
张宝娟同志任扬州市代理市长
扬州市八届人大常委会第25次会议12月31日决定,接受夏心旻同志辞去扬州市人民政府市长职务,任命张宝娟同志为扬州市人民政府副市长、代理市长。
2019年12月31日
徐惠民同志任南通市委书记
省委决定:徐惠民同志任南通市委书记,陆志鹏同志不再担任南通市委书记、常委、委员职务。
2019年12月31日
王晖同志任南通市代理市长
南通市十五届人大常委会第二十八次会议12月31日决定,接受徐惠民同志辞去南通市人民政府市长职务,任命王晖同志为南通市人民政府副市长、代理市长。
2019年12月31日
杜小刚同志任无锡市代理市长
无锡市十六届人大常委会第二十六次会议12月31日决定,接受黄钦同志辞去无锡市人民政府市长职务,任命杜小刚同志为无锡市人民政府副市长、代理市长。
2019年12月31日
陈金虎同志任常州市代理市长
常州市十六届人大常委会第二十二次会议12月31日决定,接受丁纯同志辞去常州市人民政府市长职务,任命陈金虎同志为常州市人民政府副市长、代理市长。
2019年12月31日
记者注意到,从2019年10月原任江苏省委常委、苏州市委书记的周乃翔调任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记开始到12月底,江苏多市党政主官密集调整,涉及南京、无锡、常州、苏州、南通、淮安、扬州、泰州等8个设区市。其中常州、淮安还分别迎来了跨省交流的书记和市长。
截至12月31日,江苏13个设区市的党政一把手中,有5个是70后,分别是淮安市委书记蔡丽新、淮安市代市长陈之常、盐城市市长曹路宝、泰州市代市长朱立凡、无锡市代市长杜小刚,其中杜小刚1976年出生,是最年轻的一位;3位为女性,分别是南京市代市长韩立明、淮安市委书记蔡丽新、扬州市代市长张宝娟。
此次调整中一大批同志卸任设区市党政一把手,即原任无锡市委书记的李小敏,原任南通市委书记的陆志鹏,原任扬州市委书记的谢正义,原任常州市委书记的汪泉,原任常州市市长的丁纯,原任淮安市委书记的姚晓东。其中,陆志鹏已履新中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员,谢正义已就任江苏省国信集团有限公司党委书记、董事长,丁纯已赴安徽任铜陵市委书记,其余几位的去向相信在即将召开的省市两会上会有分晓。
以下为12月31日任命的6位领导干部简历:
夏心旻,现任扬州市委书记。男,1965年5月生,汉族,江苏盐城人,在职研究生学历,硕士学位,1988年4月加入中国共产党,1985年7月参加工作。
1983.09—1985.07 淮阴财经学校企业财务专业学习
1985.07—1986.10 洪泽县物价检查所物检员
1986.10—1990.07 洪泽县政府办公室秘书、副科长、科长
1990.07—1991.06 洪泽县体改办副主任、县政府办公室副主任
1991.06—1996.10 淮阴市委办公室副科级秘书、综合科副科长(正科级)、综合一科科长
1996.10—1998.06 淮阴市政府办公室副主任(1994.09—1996.12中央党校经济管理专业在职大学学习)
1998.06—1999.11 淮阴市委副秘书长、市委办公室副主任
1999.11—2001.02 淮阴县委副书记、代县长、县长
2001.02—2003.07 淮安市淮阴区委副书记、区长
2003.07—2005.07 淮安市淮阴区委书记、区人大常委会主任(2001.09—2004.07南京理工大学经济管理学院工商管理专业在职研究生学习,获工商管理硕士学位)
2005.07—2006.01 淮安市楚州区委书记
2006.01—2006.12 淮安市楚州区委书记、区人大常委会主任
2006.12—2014.05 省统计局副局长、党组成员
2014.05—2016.02 省统计局局长、党组书记
2016.02—2018.04 省政府副秘书长(正厅级)
2018.04—2019.01 扬州市委副书记、代市长
2019.01—2019.12 扬州市委副书记、市长
2019.12— 扬州市委书记
徐惠民,现任南通市委书记。男,1963年4月生,汉族,江苏苏州人,中央党校研究生学历,1987年5月加入中国共产党,1981年7月参加工作。
1979.09—1981.07 江苏省洛社师范吴江分校学习
1981.07—1987.09 吴江县政府办公室秘书
(其间:1983.06—1986.08省高等教育自学考试党政干部基础专业学习)
1987.09—1988.07 吴江县政府办公室综合科副科长
1988.07—1990.05 吴江县接待办副主任
1990.05—1992.06 吴江县接待办主任
1992.06—1995.10 吴江市政府外事办主任、接待办主任
(其间:1993.12—1994.07兼任市旅游局局长)
1995.10—1997.05 吴江市北厍镇党委书记
1997.05—2001.06 吴江市委常委、宣传部部长(其间:1997.09—2000.06河海大学行政管理专业学习)
2001.06—2002.12 吴江市委副书记、组织部部长(1999.09—2002.07中央党校政治学理论专业在职研究生学习)
2002.12—2003.07 吴江市委副书记
2003.07—2004.02 苏州市金阊区委副书记、代区长
2004.02—2006.06 苏州市金阊区委副书记、区长
2006.06—2006.11 苏州市金阊区委书记
2006.11—2011.06 宿迁市委常委、常务副市长
2011.06—2014.12 苏州市副市长
2014.12—2016.06 苏州市副市长,昆山市委书记、昆山经济技术开发区党工委书记
2016.06—2016.09 苏州市委常委
2016.09—2018.04 苏州市委常委、苏州工业园区党工委书记
2018.04—2019.01 南通市委副书记、代市长
2019.01—2019.12 南通市委副书记、市长
2019.12— 南通市委书记
张宝娟,现任扬州市委副书记、代市长。女,1967年9月生,汉族,江苏南京人,中央党校研究生学历,硕士学位,1994年10月加入中国共产党,1990年8月参加工作。
1986.09—1990.08 苏州大学中文系汉语言文学专业学习
1990.08—1994.12 省民政厅人事教育处科员
1994.12—1997.06 省民政厅人事教育处副主任科员
1997.06—2000.12 省民政厅人事教育处主任科员
2000.12—2005.09 省民政厅人事教育处副处长
2005.09—2009.01 省民政厅最低生活保障工作处处长(其间:2006.02—2008.02扶贫任泗阳县委副书记)(2004.07—2006.12南京大学公共管理学院公共管理专业学习,获公共管理硕士学位)
2009.01—2010.10 省民政厅人事教育和社会工作处处长
2010.10—2012.05 省民政厅副厅长、党组成员
(其间:2011.03—2012.01中央党校中青班学习)
2012.05—2015.03 扬州市副市长
(2012.03—2014.01中央党校党的建设专业在职研究生学习)
2015.03—2016.09 扬州市委常委、组织部部长
(其间:2016.02—2016.06兼任市委统战部部长)
2016.09—2017.05 扬州市委常委、组织部部长、统战部部长
2017.05—2018.10 扬州市委副书记、统战部部长
2018.10—2019.12 省退役军人事务厅厅长、党组书记
2019.12— 扬州市委副书记、代市长
王晖,现任南通市委副书记、代市长。男,1968年7月生,汉族,江苏徐州人,研究生学历,博士学位,研究员,1993年6月加入中国共产党,1994年4月参加工作。
1987.09—1991.09 徐州师范学院历史专业学习
1991.09—1994.04 南京大学哲学系中国哲学专业硕士研究生
1994.04—1997.05 《南京日报》社实习记者、《金陵晚报》社记者
1997.05—2000.12 省体改委综合规划处干部、主任科员(其间:1997.09—2000.06南京大学哲学系中国哲学专业在职研究生学习,获哲学博士学位)
2000.12—2003.03 省体改办体改研究中心副主任、副研究员(其间:2001.04—2002.04加拿大多伦多大学与不列颠哥伦比亚大学访问学者)
2003.03—2003.11 省体改办综合调研处副处长
2003.11—2006.01 省城市发展研究所所长
2006.01—2009.08 省建设厅(省住房和城乡建设厅)村镇建设办公室主任(2008.10研究员)
2009.08—2012.08 省住房和城乡建设厅副厅级干部(江苏援藏干部副领队),西藏自治区拉萨市副市长
2012.08—2012.12 省对口支援拉萨市前方指挥部副总指挥、党委副书记,西藏自治区拉萨市副市长,省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员
2012.12—2015.09 省对口支援拉萨市前方指挥部副总指挥、党委副书记,西藏自治区拉萨市委常委、常务副市长,省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员
2015.09—2017.08 省国信资产管理集团有限公司总经理、党委副书记、董事
2017.08—2019.12 省国信资产管理集团(省国信集团)有限公司党委书记、董事长
2019.12— 南通市委副书记、代市长
杜小刚,现任无锡市委副书记、代市长。男,1976年6月生,汉族,江苏常州人,大学学历,硕士学位,1997年6月加入中国共产党,1999年8月参加工作。
1995.09—1999.08 南京大学国际金融专业学习
1999.08—2000.05 南京市鼓楼区宁海路街道工作人员
2000.05—2002.03 南京市鼓楼区宁海路街道团工委副书记(其间:2001.08—2002.02借调共青团中央志愿者行动指导中心帮助工作)
2002.03—2003.02 共青团南京市鼓楼区委副书记
2003.02—2004.01 共青团南京市鼓楼区委书记
2004.01—2006.06 共青团苏州市委副书记
2006.06—2011.06 共青团苏州市委书记、党组书记(2003.03—2008.05南京大学与荷兰特里赫特管理学院工商管理硕士专业学习,获工商管理硕士学位)
2011.06—2012.10 苏州市沧浪区委副书记、代区长、区长
2012.10—2012.12 苏州市姑苏区委副书记、区政府筹备组成员,苏州国家历史文化名城保护区党工委副书记、管委会常务副主任
2012.12—2013.07 苏州市姑苏区委副书记、副区长,苏州国家历史文化名城保护区党工委副书记、管委会常务副主任
2013.07—2015.01 太仓市委副书记、代市长、市长,太仓港经济技术开发区管委会主任
2015.01—2018.02 昆山市委副书记、市长,昆山经济技术开发区管委会主任
2018.02—2018.08 昆山市委书记、市长,昆山经济技术开发区党工委书记、管委会主任
2018.08—2019.12 昆山市委书记、昆山经济技术开发区党工委书记
2019.12— 无锡市委副书记、代市长
陈金虎,现任常州市委副书记、代市长。男,1967年12月生,汉族,江苏句容人,研究生学历,硕士学位,1987年11月加入中国共产党,1992年7月参加工作。
1985.09—1989.09 南京师范大学政教系政治教育专业学习
1989.09—1992.07 南京师范大学政教系国际共产主义运动专业硕士研究生
1992.07—1995.09 省委宣传部讲师团助教、讲师
1995.09—1996.01 省政府办公厅机要秘书
1996.01—1998.05 省政府办公厅工交处正科级秘书
1998.05—2000.03 省政府办公厅秘书四处助理调研员
2000.03—2002.05 省政府办公厅计划与经贸处调研员(其间:2000.07—2001.08挂职任丹阳市委副书记)
2002.05—2003.04 共青团江苏省委青农部部长
2003.04—2006.03 共青团江苏省委副书记
2006.03—2008.06 共青团江苏省委副书记、省青联主席
2008.06—2012.05 无锡市副市长
2012.05—2014.02 无锡市委常委、政法委书记
2014.02—2015.12 无锡市委常委、市纪委书记
2015.12—2019.12 无锡市委常委,江阴市委书记、江阴高新技术产业开发区党工委书记
2019.12— 常州市委副书记、代市长
交汇点记者郁芬